Ymddiriedolwyr ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 313708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Adrian Round FRAeS Cadeirydd 05 June 2023
Dim ar gofnod
Clary Susanne Ingeborg Svensdotter Ymddiriedolwr 08 May 2025
Dim ar gofnod
Elliot Paul Renton Ymddiriedolwr 08 May 2025
Dim ar gofnod
Alison Halliday Kennedy Ymddiriedolwr 08 May 2025
THE WHITELEY HOMES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Malcolm Macdonald Ymddiriedolwr 08 May 2025
Dim ar gofnod
David Gordon Chinn Ymddiriedolwr 05 June 2023
Dim ar gofnod
Andrew Alexander Allen FRAeS Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Howard Russell Nye FRAES Ymddiriedolwr 03 June 2019
Dim ar gofnod
Dr Alisdair Edward James Wood FRAeS Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod