Hanes ariannol OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 313713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.24m | £1.38m | £1.53m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £1.21m | £1.30m | £1.51m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £87.10k | £39.46k | £60.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.20m | £1.34m | £1.49m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.90k | £42.14k | £44.21k | £44.15k | £47.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.20m | £1.29m | £1.50m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.19k | £11.67k | £13.15k | £12.44k | £12.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.99k | £108.03k | £117.16k | £114.42k | £130.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.19k | £11.67k | £13.15k | £12.44k | £12.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.