Ymddiriedolwyr OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 313713

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Jacco Thijssen | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Professor Christine Susan Mary Currie | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Professor Sanja Petrovic | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr STEPHEN LORRIMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Gilbert Owusu | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Christina Pagel | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Christina Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Thomas Archibald | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JOHN MEDHURST | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Robert Scott | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.