THE INTERNATIONAL SCIENCE POLICY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313721
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
Dim gwybodaeth ar gael
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 28 Medi 1966: Cofrestrwyd
- 22 Gorffennaf 2003: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- THE INTERNATIONAL SCIENCE POLICY FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SCIENCE OF SCIENCE FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SCIENCE POLICY FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dim gwybodaeth ariannol wedi'i darparu am y 5 cyfnod ariannol diwethaf
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Nid oes unrhyw wybodaeth am gyfrifon a datganiadau blynyddol ar gyfer yr elusen hon a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH JULY 1966 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS ON 20/11/1967, 14/2/1969, 14/10/1970 AND 16/9/1986.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN RELATION TO:- (I) THE AIMS, METHODS AND ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, AND (II) THE EFFECTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THEIR PURSUIT ON HUMAN SOCIETY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.