Ymddiriedolwyr OSTEOPATHIC TRUSTS

Rhif yr elusen: 313751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CATHERINE JANE SURRIDGE Cadeirydd 18 October 2018
Dim ar gofnod
Dr Christopher Belshaw Ymddiriedolwr 10 March 2025
Dim ar gofnod
Dr Judith Mary Neaves Ymddiriedolwr 05 November 2023
Dim ar gofnod
Dr John Tanner Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Alan Allcock Ymddiriedolwr 04 July 2014
Dim ar gofnod