Hanes ariannol WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 313766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.98m | £14.87m | £16.16m | £17.24m | £22.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.69m | £14.63m | £15.74m | £18.44m | £22.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £255.27k | £20.03k | £143.04k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £217.81k | £252.10k | £679.28k | £406.97k | £370.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.55m | £1.09m | £912.52k | £943.01k | £731.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.15m | £13.26m | £14.53m | £15.74m | £21.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.67k | £14.33k | £24.27k | £9.04k | £15.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £255.27k | £15.41k | £143.04k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.63m | £14.57m | £15.63m | £16.61m | £21.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.42k | £57.74k | £116.71k | £1.84m | £1.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £47.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.