ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY OF PAINTER-PRINTMAKERS
Rhif yr elusen: 313797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr David Dawson Ferry Dr | Cadeirydd | 06 June 2015 |
|
|||||||||
Merlyn Chesterman RE | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||||
Weimin He RE | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||||||
Theadora Ballantyne-Way ARE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
Stephen Lawlor RE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
Katya Timoshenko ARE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
Sumi Perera RE | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||||
Flora McLachlan RE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
Paul Croft RE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
Stephen Hoskins RE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
Ian Brown ARE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
Richenda Court ARE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
Sonia Martin RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
Ade Adesina ARE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
Peter Lloyd ARE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|||||||||
Timothy Emlyn Jones RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
Marianne Ferm RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
John Duffin RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
Justin Diggle RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
Mark Graver RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
Sioban Piercy RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
Margaret Ashman RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
MICHELLE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||||||
EDWARD TWOHIG RE | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||||||
LOUISE HAYWARD | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||||||
SHARON LEE ARE | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.