THE WALTER JOHNSTONE DOUGLAS MEMORIAL FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of scholarships to drama students at schools or colleges approved by the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1973: Cofrestrwyd
- 16 Awst 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472 | £11.99k | £18 | £77 | £136 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.21k | £346 | £764 | £782 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 04 Mawrth 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 04 Mawrth 2013 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 21 Rhagfyr 2011 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 24 Tachwedd 2010 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH NOVEMBER 1973.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF SINGING AND/OR THE DRAMATIC ARTS BY MEANS OF A SCHOLARSHIP TO BE CALLED THE "WALTER JOHNSTON DOUGLAS SCHOLARSHIP"; SUCH SCHOLARSHIP TO BE TENABLE AT THE WEBBER DOUGLAS ACADEMY OF DRAMATIC ART, 30-36 CLAREVILLE STREET, LONDON, SW7 5AW; OR AT SUCH OTHER SCHOOL OR COLLEGE AS THE TRUSTEES MAY APPROVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window