Hanes ariannol THE BRITISH SKIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313865
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £945.36k | £1.14m | £1.12m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £988.73k | £1.14m | £1.16m | £1.17m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £870.83k | £800.69k | £1.05m | £972.07k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.64k | £128.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £77.02k | £134.94k | £131.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.30k | £7.54k | £6.38k | £3.67k | £5.23k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £8.66k | £6.00k | £6.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.86k | £8.63k | £6.20k | £10.13k | £5.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £903.47k | £1.12m | £1.08m | £1.08m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £8.48k | £27.79k | £11.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.80k | £6.29k | £6.57k | £4.17k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £603.41k | £811.20k | £804.46k | £808.08k | £722.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £74.34k | £66.91k | £73.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.