BOOK AID INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Book Aid International is the UK's leading international book donation and library development charity. Book Aid International's vision is a world where everyone has access to the books that will enrich, improve and change their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£22,561,637
Roddion a chymynroddion | £3.30m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £8.15k | |
Buddsoddiadau | £16.84k | |
Arall | £19.24m |
Cyfanswm gwariant:
£19,991,642
Codi arian | £756.07k | |
Weithgareddau elusennol | £1.70m | |
Arall | £17.53m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.29m | |
Gwariant elusennol | £1.70m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.57m |
Pobl

29 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bhwtan
- Camerwn
- Cenia
- Eritrea
- Ethiopia
- Ghana
- Groeg
- Irac
- Libanus
- Liberia
- Malawi
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- Rwanda
- Sierra Leone
- Somalia
- St Vincent A Grenadines
- Syria
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Uganda
- Ukrain
- Y Gambia
- Y Swdan
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALICE MARJORIE SHEILA PROCHASKA | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|||||
Alan James David Hurcombe | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Paula Lee Clarke | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Alexandra Emma Jones | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Dr Anne Makena | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Chioma Michelle Okwudiafor | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Susan Hutton | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dhivya O'Connor | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Zainab Umar | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £14.81m | £12.57m | £17.70m | £22.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £12.97m | £15.59m | £17.42m | £19.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.25m | £1.89m | £2.54m | £2.25m | £3.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.14k | £1.76k | £5 | £10.09k | £8.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.30k | £59.42k | £11.96k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.27k | £8.55k | £5.32k | £5.42k | £16.84k | |
|
Incwm - Arall | £1.62k | £12.85m | £10.01m | £15.43m | £19.24m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £275.04k | £27.23k | £123.01k | £65.95k | £74.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.37m | £1.71m | £1.85m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £588.96k | £534.72k | £599.44k | £775.88k | £756.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.48k | £10.81k | £14.74k | £15.41k | £20.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £284.50k | £193.08k | £410.12k | £323.50k | £213.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £11.07m | £13.28m | £14.79m | £17.53m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.28m | £1.28m | £2.02m | £2.00m | £2.36m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £100.00k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £8.25m | £10.01m | £6.52m | £6.68m | £9.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£183.00k | -£153.00k | -£45.79k | -£26.25k | -£13.96k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £612.44k | £575.69k | £151.42k | £135.08k | £176.04k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/06/1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/07/2004 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/05/2011 as amended on 15 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE TO ADVANCE EDUCATION AND LITERACY IN DEVELOPING COUNTRIES BY CHARITABLE MEANS: (A) BY ESTABLISHING, PROVIDING AND CARRYING ON THE SERVICE OF PROCURING AND DISTRIBUTING READING AND INFORMATION MATERIAL REGARDLESS OF MEDIUM TO DEVELOPING AND OTHER COUNTRIES IN NEED FOR EDUCATIONAL PURPOSES; (B) BY DISTRIBUTING CONSIGNMENTS OF SUCH MATERIAL TO PUBLIC AND COMMUNITY LIBRARIES, UNIVERSITIES, COLLEGES, SCHOOLS, HOSPITALS, YOUTH AND CHILDREN'S CENTRES AND OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS ACCORDING TO THE LOCAL NEEDS AND PRIORITIES; AND (C) BY PROMOTING OR SUPPORTING ANY TRAINING OR OTHER ACTIVITY WHICH IS DESIGNED TO ENHANCE THE USE OF BOOKS, READING AND OTHER INFORMATION MATERIAL IN DEVELOPING COUNTRIES.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Book Aid International
2 Coldharbour Place
39-41 Coldharbour Lane
Camberwell
London
SE5 9NR
- Ffôn:
- 02077333577
- E-bost:
- alison.tweed@bookaid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window