GILCHRIST EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 313877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE TRUST MAKES GRANTS TO: 1) ORGANISATIONS SEEKING TO FILL ACADEMIC EDUCATIONAL GAPS. 2) INDIVIDUALS WHO ARE EITHER WITHIN SIGHT OF THE END OF SELF-FINANCED DEGREE OR HIGHER EDUCATION COURSE AND WHO ARE FACING UNEXPECTED FINANCIAL DIFFICULTIES OR (B) REQUIRED, AS PART OF A UNIVERSITY COURSE , TO STUDY ABROAD. 3)EXPEDITIONS PROPOSING TO CARRY OUT SCIENTIFIC RESEARCH

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £109,065
Cyfanswm gwariant: £104,645

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHARLES EDWARD SAMUEL WHITBREAD Cadeirydd 27 April 2006
THE WIXAMTREE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHILL ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROWNEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ELSTOW ABBEY
Derbyniwyd: Ar amser
Wild Life Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
SHANE WINSER Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
PROFESSOR F L PEARCE Ymddiriedolwr 13 June 2002
Dim ar gofnod
Dr John Henry Hemming DLitt CMG Ymddiriedolwr 14 May 1985
ANGLO-PERUVIAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.37k £77.67k £86.88k £152.34k £109.07k
Cyfanswm gwariant £90.74k £72.82k £79.02k £89.17k £104.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 10 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 10 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 13 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Isabel Turner
The Bridge Workspace
7b Parkshot
Richmond
Surrey
TW9 2RD
Ffôn:
Dim gwybodaeth ar gael