THE BRITISH INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AT ANKARA

Rhif yr elusen: 313940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The British Institute at Ankara (BIAA) supports, facilitates, promotes and publishes British research focused on Turkey and the Black Sea littoral in all academic disciplines within the arts, humanities and social sciences, whilst maintaining a centre of excellence in Ankara focused on the archaeology and related subjects of Turkey.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Llety/tai
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster
  • Twrci

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • BRITISH INSTITUTE AT ANKARA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor James George Crow Cadeirydd 07 December 2021
Dim ar gofnod
Shahina Farid Ymddiriedolwr 10 December 2024
MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Anja Slawisch Ymddiriedolwr 10 December 2024
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HELLENIC STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Martin Henry Stokes Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Professor Ayse Zarakol Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Dr Catherine Draycott Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Anna Collar Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Sophie Moore Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Mark Jackson Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Mina Toksoz Ymddiriedolwr 06 December 2022
Dim ar gofnod
Dr John McManus Ymddiriedolwr 07 December 2021
Dim ar gofnod
Kamran Hashemi Ymddiriedolwr 09 December 2020
PERSIA EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr AYLIN ORBASLI Ymddiriedolwr 07 December 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £742.37k £1.06m £941.45k £1.00m
Cyfanswm gwariant £980.96k £756.97k £1.06m £1.03m £850.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £279.43k N/A N/A N/A £59.73k
Incwm o roddion a chymynroddion £30.04k £50.33k £40.71k £15.50k £960.80k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £42.48k £9.70k £4.79k £15.34k £31.08k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.18k £8.60k £8.82k £9.66k £12.26k
Incwm - Arall £971.38k £528.97k £1.00m £900.96k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £25.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £866.81k £608.40k £940.86k £925.76k £837.39k
Gwariant - Ar godi arian £50.71k £34.96k £39.53k £19.83k £13.14k
Gwariant - Llywodraethu £45.37k £45.02k £45.14k £49.55k £62.17k
Gwariant - Sefydliad grantiau £73.68k £79.43k £42.01k £48.29k £51.74k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £4.34k
Gwariant - Arall £63.44k £113.61k £80.97k £88.50k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £78.26k £73.51k £63.14k £49.75k £58.39k
Buddsoddiadau tymor hir £268.34k £365.38k £380.76k £361.29k £426.27k
Cyfanswm asedau £332.29k £354.62k £452.42k £364.01k £323.30k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£133.83k -£102.49k -£251.30k -£252.11k -£51.12k
Cyfanswm rhwymedigaethau £24.04k £114.52k £58.70k £50.41k £82.91k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 CARLTON HOUSE TERRACE
LONDON
SW1Y 5AH
Ffôn:
02079695204