COMMONWEALTH PRESS TRAINING AND EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protection and promotion of press and media freedom throughout the Commonwealth, including the education and training of journalists.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Hydref 1968: Cofrestrwyd
- CPTET (Enw gwaith)
- COMMONWEALTH JOURNALISTS TRAINING AND EDUCATION TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIETER LORAINE | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
JOHN SPENCER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORD BLACK OF BRENTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £896 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £220 | £360 | £360 | £7.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 OCTOBER 1968 AS AMENDED BY SCHEME DATED 10 NOVEMBER 1993 AND DEEDS OF VARIATION DATED 5 DECEMBER 2006 AND 7 OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TRAINING AND EDUCATION IN ANY VOCATION, SCIENCE, PROFESSION OR TRADE OF PERSONS ENGAGED OR WITH A VIEW TO THEIR BECOMING ENGAGED IN THE PRESS, THE MEDIA OR JOURNALISM IN THE BROADEST SENSE, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) THE AREAS OF PRINTING, PUBLISHING, PHOTOGRAPHY, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, LAW BUSINESS MANAGEMENT, FINANCE, ADVERTISING, SALES AND DISTRIBUTION, ALL AS APPLICABLE TO THE PRESS, THE MEDIA OR JOURNALISM AND ANY OTHER EDUCATION OR TRAINING WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES IS RELEVANT TO THE PRESS, THE MEDIA OR JOURNALISM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 34
Cannon Court
5 Brewhouse Yard
LONDON
EC1V 4JQ
- Ffôn:
- 07802798849
- E-bost:
- info@societyofeditors.org
- Gwefan:
-
cpu.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window