Hanes ariannol THE JAWAHARLAL NEHRU MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 313976
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 29/07/2016
Cyfanswm Incwm Gros £34.69k £48.67k £54.93k £54.10k £70.58k
Cyfanswm gwariant £32.51k £44.44k £41.56k £43.32k £218.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0