Dogfen lywodraethu KESTON COLLEGE
Rhif yr elusen: 314103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 9TH OCTOBER 1970 AND INCORPORATED 6TH NOVEMBER 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11TH OCTOBER 1980 AND 22ND NOVEMBER 1984 AND 22 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN RELIGION AND TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE STUDY OF AND RESEARCH INTO RELIGION IN COMMUNIST STATES OR STATES WHICH HAVE BEEN COMMUNIST OR PRESENT OR FORMER TOTALITARIAN STATES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.