Hanes ariannol GORDON MEMORIAL COLLEGE AT KHARTOUM TRUST FUND

Rhif yr elusen: 314141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.47k £15.74k £17.47k £17.33k £33.14k
Cyfanswm gwariant £91.91k £119.13k £108.11k £92.32k £106.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A