THE LLOYD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants for any child over the age of 5 years of a father or mother who is a British Citizen and is in need of financial assistance to obtain British type education either overseas or in the UK whilst the family is living/working overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Hydref 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Rosemary Thomas | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Niaz Shams Alam | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
David Fitton CMG | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
SARAH BROUGHTON | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
VALERIE MARIA SMART | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.91k | £165.73k | £170.70k | £188.92k | £185.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.53k | £234.92k | £169.26k | £122.39k | £115.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 01 OCT 2001 AS AMENDED ON 03 DEC 2015 as amended on 03 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF BENEFICIARIES IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING AWARDING TO BENEFICIARIES SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR OTHERWISE: (I) FOR STUDY AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT EITHER OVERSEAS OR IN THE UK APPROVED BY THE TRUSTEES; OR (II) FOR TRAVEL TO ADVANCE THEIR EDUCATION TO STUDY MUSIC OR OTHER ARTS OR TO UNDER TRAINING FOR ANY PROFESSION TRADE OR CALLING (B) TO ADVANCE EDUCATION BY AWARDING BURSARIES FOR STUDY AT ANY UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO TEACHING MEMBERS OF STAFF OF SCHOOLS OUTSIDE THE UK CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH BRITISH EDUCATIONAL PRINCIPLES AND PRACTICE; (C) TO ASSIST ANY PERSON EMPLOYED BY THE FORMER ENGLISH SCHOOL CAIRO FOR AT LEAST FIVE YEARS OR AT THE TIME OF ITS CLOSURE AND WHO IS IN NEED HARDSHIP OR DISTRESS BY THE PROVISION OF A GRATUITY PENSION OR OTHER SUCH ASSISTANCE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Milsted Langdon Llp
Winchester House
Deane Gate Avenue
TAUNTON
Somerset
TA1 2UH
- Ffôn:
- 07598444255
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window