Ymddiriedolwyr THE HISPANIC AND LUSO BRAZILIAN COUNCIL
Rhif yr elusen: 314210

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristobal Pollman | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Alexander Brennan | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Carla Ferreira | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Fiona Clouder | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Lourdes Casanova | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Marcelo Scenna | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Rodolfo Milesi | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Ed Poulton | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Gui Silva | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Marcial Echenique | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Vitoria Nabas | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Nicholas McCall | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.