Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED ICW THE HONOURABLE SOCIETY OF THE MIDDLE TEMPLE
Rhif yr elusen: 314246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (162 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.23m | £2.88m | £2.86m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.38m | £1.16m | £1.44m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £512.00k | £611.00k | £2.41m | £2.33m | £590.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £631.00k | £616.00k | £463.00k | £530.00k | £512.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.00k | £1.52m | £1.61m | £22.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.26m | £1.07m | £1.34m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £140.00k | £109.00k | £77.00k | £90.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.34m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £139.00k | £107.00k | £77.00k | £90.00k | £75.00k | |
|
Gwariant - Arall | £12.00k | £12.00k | £14.00k | £15.00k | £16.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.