ymddiriedolwyr SOUTHWARK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 314261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven David Ford | Cadeirydd | 19 September 2018 |
|
|
||||
Alfie James Francis | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Estella Chiles | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
ANDREW STEPHEN MELIA | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|||||
Deepti Kamali Ramos Turnes | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Celia Charlotte Wenban-Smith | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Lindsay Susan Jane Wyles | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Paul Steven Wootton | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
LINDA DOREEN MOORE | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.