Hanes ariannol GROVE SCHOOLS PARENT/ TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 325009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.72k £26.80k £46.90k £60.15k £69.81k
Cyfanswm gwariant £16.69k £26.24k £11.16k £23.97k £33.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A