Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST MICHAEL'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 325017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.33k £6.00k £7.26k £6.90k £10.37k
Cyfanswm gwariant £1.60k £19.49k £8.85k £4.89k £16.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A