JPMORGAN EDUCATIONAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funds of the JPMorgan Educational Trust support educational grantmaking of the JPMorgan Foundation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Awst 1974: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JPMET (Enw gwaith)
- JPMORGAN FOUNDATIONS (Enw gwaith)
- GREAT ST HELEN'S EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- J.P. MORGAN FLEMING EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- SAVE AND PROSPER EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.00k | £31.00k | £24.93k | £7.00k | £3.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.00k | £27.00k | £4.92k | £116.00k | £50.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 01 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 02 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 20 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 07 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 07 Hydref 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH AUGUST 1974 (AMENDED NOVEMBER 1979) AND DEED OF VARIATION DATED 4TH NOVEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION GREAT BRITAIN A) BY MAKING DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO CHARITABLE BODIES, SCHOOLS, UNIVERSITIES, COLLEGES OR OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS WHICH PROMOTE EDUCATION IN GREAT BRITAIN; B) BY ASSISTING IN THE EDUCATION OF ANY PERSON IN GREAT BRITAIN; C) GENERALLY BY DOING SUCH THINGS AS MAY ADVANCE EDUCATION.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window