ST MARYLEBONE CAMP OF WILLIAM ELLIS SCHOOL

Rhif yr elusen: 325110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To operate "The Mill", a residential study centre, in the village of Forest Green, Surrey for the primary benefit of promoting the education (including social and physical training) of pupils attending William Ellis School in the London Borough of Camden. The facility is also used by other schools and organisations to give inner city children the opportunity of experiencing the countryside.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,000
Cyfanswm gwariant: £4,800

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE MILL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Samuel Roy White Cadeirydd 20 October 2021
ST MARYLEBONE CAMP OF WILLIAM ELLIS SCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Fiona McWilliams Ymddiriedolwr 04 October 2023
Dim ar gofnod
Richard Hugh Ault Ymddiriedolwr 08 November 2021
ST MARYLEBONE CAMP OF WILLIAM ELLIS SCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Fiona Claire Millar Ymddiriedolwr 21 October 2021
Dim ar gofnod
T E WALTON ESQ Ymddiriedolwr 14 February 2021
ST MARYLEBONE CAMP OF WILLIAM ELLIS SCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Isabella Jones Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Omar Harmon Ymddiriedolwr 25 June 2020
ST MARYLEBONE CAMP OF WILLIAM ELLIS SCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BIRKBECK AND WILLIAM ELLIS SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.73k £9.77k £5.18k £5.00k £5.00k
Cyfanswm gwariant £8.02k £0 £3.32k £4.80k £4.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 25 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Mai 2024 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WILLIAM ELLIS SCHOOL
HIGHGATE ROAD
LONDON
NW5 1RN
Ffôn:
07712710083
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael