Hanes ariannol FARMS FOR CITY CHILDREN LIMITED
Rhif yr elusen: 325120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £2.09m | £1.32m | £1.96m | £2.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £1.93m | £1.22m | £2.19m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £231.30k | £158.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £819.71k | £1.10m | £447.69k | £547.50k | £538.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.46k | £79.30k | £27.65k | £46.97k | £53.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £812.47k | £839.87k | £1.36m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.15k | £3.06k | £540 | £1.13k | £13.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £100.00k | £0 | £3.54k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.72k | £24.81k | £45.10k | £76.15k | £11.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.62m | £1.04m | £1.95m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £265.60k | £250.86k | £175.53k | £238.62k | £238.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.41k | £15.23k | £60.00k | £46.43k | £45.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £38.72k | £54.82k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.