Hanes ariannol MAURICE FREEDMAN RESEARCH TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 326077
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £2.06k £2.20k £297 £252 £61
Cyfanswm gwariant £383 £2.78k £374 £373 £2.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A