ymddiriedolwyr THE CHARLES PARKER TRUST
Rhif yr elusen: 326082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIL MAGUIRE | Cadeirydd | 20 October 2016 |
|
|
||||
Talia Augustidis | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Dr Sam Coley | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Dr Siobhan Louise Stevenson | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Anthony Macaluso | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Dr Aasiya Lodhi | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|||||
Rebecca Andrew | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Mark Newman | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
Simon Elmes | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
MARY KALEMKERIAN | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
||||
PETER NICHOLAS COX | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
||||
James Ewing | Ymddiriedolwr | 20 March 2012 |
|
|
||||
ANDY CARTWRIGHT | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
SARA PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAM BISHOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.