ymddiriedolwyr THE GORDON RUSSELL TRUST
Rhif yr elusen: 326446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (125 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Russell | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Louise Keevil | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|||||
Nicholas Duxbury | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Guy Lambert | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jonathan Gibbs | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|
||||
Christoper Peter Hotten | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Russell | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.