THE CHARITABLE TRUST OF THE ASSOCIATION OF THE PUPILS OF ROSEMARY COBHAM C S B

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. FOR PROMOTING AND EXTENDING THE RELIGION OF CHRISTIAN SCIENCE AS TAUGHT BY MARY BAKER EDDY IN THE CHRISTIAN SCIENCE TEXTBOOK "SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES". 2. FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION THINK FIT AND WHICH ARE CONSISTENT WITH THE TEACHING AND PRACTICE OF THE SAID RELIGION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Trevor John Sutton | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Vera Meserle | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Christopher Truman West | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|||||
Christian Robin Vincent | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Susan E Schopp | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.84k | £1.44k | £1.58k | £24.62k | £9.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.63k | £5.30k | £6.52k | £27.82k | £14.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 OCTOBER 1983
Gwrthrychau elusennol
1. FOR PROMOTING AND EXTENDING THE RELIGION OF CHRISTIAN SCIENCE AS TAUGHT BY MARY BAKER EDDY IN THE CHRISTIAN SCIENCE TEXTBOOK "SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES". 2. FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION THINK FIT AND WHICH ARE CONSISTENT WITH THE TEACHING AND PRACTICE OF THE SAID RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 CHURCH LANE
MUNDESLEY
NORWICH
NR11 8AU
- Ffôn:
- 07380907385
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window