THE FORBES CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 326476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide benefits for people with learning disabilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £253,433
Cyfanswm gwariant: £253,156

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 296417 JOHN ALAN SPARROW TRUST FUND
  • 20 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037854 KENNETH AND GRACE MORRIS CHARITABLE TRUST
  • 14 Rhagfyr 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bimal Kumar Saurabhkumar Patel Ymddiriedolwr 19 January 2024
Dim ar gofnod
Julie Riley Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Claire Rintoul Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Nigel Jeremy Doggett Ymddiriedolwr 03 December 2019
THE DOGGETT FAMILY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Christopher Morris FCA Ymddiriedolwr 08 April 2019
Dim ar gofnod
HELEN LOUISE JOHNSON Ymddiriedolwr 28 September 2015
Dim ar gofnod
Patrick Martin Wallace Ymddiriedolwr 01 July 2015
Dim ar gofnod
Ian Richards Johnson BA FCA Ymddiriedolwr 16 November 2003
LEICESTER LITERARY AND PHILOSOPHICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEICESTERSHIRE AND RUTLAND MARK BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MAXWELL WAITE Ymddiriedolwr 16 November 2000
FUCHS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £236.40k £243.87k £236.23k £262.60k £253.43k
Cyfanswm gwariant £272.04k £214.40k £296.54k £273.13k £253.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 07 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 07 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Market Place
Week St. Mary
HOLSWORTHY
Cornwall
EX22 6XT
Ffôn:
07749642664