ymddiriedolwyr THE ARMY RECORDS SOCIETY
Rhif yr elusen: 326484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR TIM BOWMAN | Cadeirydd | 05 December 2018 |
|
|
||||
Cameron Antony Jack Ward | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Fionnuala Walsh | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Patrick Crowley | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||
Dr Alan Jeffreys | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Andrew Johnston | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Dr Glyn Prysor | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Dr Aimee Elizabeth Fox | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Dr Jessica Kate Meyer | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Dr Jonathan Francis Boff | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Tarak Karim Barkawi | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Dr Simon Nicholas Innes-Robbins | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Professor Stephen Robert Conway | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Professor Helen Parr | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||
Dr Ismini Pells | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||
Nicholas Perry | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Dr Alexander Wilson | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Sir Alistair Irwin | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Dr David French | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Derek Andrew Blair | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Dr Huw Bennett | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Professor Ian Beckett | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|||||
Dr William Butler | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN GOOCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.