THE SPRINGS DANCE COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's principle activities are: (1) To explore, through dance, faith and life issues from a Christian perspective. (2) To encourage dance within the church, education and the community. (3) To pursue artistic and educational excellence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Groeg
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1136487 SPRINGS DANCE COMPANY
- 20 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- 18 Ebrill 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SPRINGS DANCE COMPANY (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.00k | £122.07k | £175.99k | £148.12k | £37.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.58k | £98.54k | £149.78k | £161.64k | £83.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 13 Mai 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | 26 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 08 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 15 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 15 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 07 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JANUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN AND ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND EDUCATION PARTICULARLY BY THE PROPAGATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL THROUGH THE ART OF DANCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window