Ymddiriedolwyr TELEVISION FOR THE ENVIRONMENT
Rhif yr elusen: 326585

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei Sim Lai | Cadeirydd | 30 May 2013 |
|
|||||
Su Ping Tan | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Sylvia Anita Schrader | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Azad Ayub | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Nandita Kumar | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Meera Misra Kaushik | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Nicholas Nuttall | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
SURINA NARULA | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
||||
ALISTAIR CLARK | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.