Hanes ariannol JEWISH ASSOCIATION FOR FOSTERING, ADOPTION AND INFERTILITY (JAFA)

Rhif yr elusen: 326632
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £329 £84 £77 £51 £18
Cyfanswm gwariant £28 £42 £40 £70 £69
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A