ROYAL CHESTER ROWING CLUB TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust by Deed was established to assist young people in full time education realise their potential in rowing as a sport, whether at recreational or international level. Generally, the Trust is able to assist by providing appropriate equipment or a financial contribution towards travel or training expenses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 10 Medi 1984: Cofrestrwyd
- Royal Chester Rowing Club Young People's Trust (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Boothman | Cadeirydd |
|
||||||
Chloe Alice Sheward | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|||||
Jonathan Charles Hardie | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|
||||
SIMON HUGH PARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CECIL DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
John McGarva | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN ARTHUR GOODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ROBERT JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18k | £205 | £2.09k | £2.22k | £330 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.91k | £0 | £1.39k | £7.36k | £2.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 26 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 15 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 JUNE 1984
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE FUNDS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC FOR THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS WHO ARE PUPILS AT SCHOOLS AND UNIVERSITIES IN ANY PART OF THE BRITISH ISLES BY ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO PHYSICAL EDUCATION OF SUCH PUPILS AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS WITH A VIEW TO FURTHERING THAT OBJECT TO ORGANISE OR PROVIDE THE ORGANISATION AND PROVISION OF FACILITIES WHICH WILL ENABLE AND ENCOURAGE SUCH PERSONS TO ROW AND/OR SCULL. 2 IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO ORGANISE OR PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION FOR PERSONS WHO BY REASONS OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
ANY PART OF THE BRITISH ISLES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 WOODLANDS DRIVE
CHESTER
CH2 3QL
- Ffôn:
- 01244319931
- E-bost:
- johnfboothman@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window