Hanes ariannol THE MAGGA BHAVAKA TRUST

Rhif yr elusen: 326695
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £230.05k £233.92k £9.72k £8.44k £2.78k
Cyfanswm gwariant £108.22k £97.11k £1.02m £8.82k £4.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A