THE ABBEY MANOR CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 September 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 24 Hydref 1984: Cofrestrwyd
- THE BARTLETT CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A R S TIMMIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
N R S TIMMIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/09/2020 | 25/09/2021 | 25/09/2022 | 25/09/2023 | 25/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6 | £6 | £8 | £33 | £101 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.79k | £4.29k | £6.35k | £6.92k | £5.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Medi 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Medi 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Medi 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Medi 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Medi 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 SEPTEMBER 1984 AS AMENDED BY DEEDS OF VARIATION DATED 2 MARCH 2000 AND 24 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY AMONG EMPLOYEES FORMER EMPLOYEES AND WIDOWS AND DEPENDENTS OF EMPLOYEES AND FORMER EMPLOYEES OF THE COMPANY OR ANY OF THE COMPANY'S SUBSIDIARY OR ASSOCIATED COMPANIES (B) FOR THE BENEFIT OF ANY CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES IN SUCH MANNER AND IN SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT (C) THE ESTABLISHMENT OF ANY CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ABBEY
PRESTON ROAD
YEOVIL
SOMERSET
BA20 2EN
- Ffôn:
- 01935424251
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window