Hanes ariannol THE WEST LANCASHIRE MARK CHARITY FUND

Rhif yr elusen: 327021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.91k £9.53k £32.89k £29.53k £40.37k
Cyfanswm gwariant £60.10k £16.42k £30.05k £27.56k £35.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A