GIVE PEACE A CHANCE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To tell the public about the history and current activites of the peace movemement and to support the creation of a national peace museum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
- GPAC TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Drewett | Cadeirydd | 12 March 1986 |
|
|
||||
ADRIAN DREWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA DREWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.00k | £24.96k | £24.33k | £24.44k | £24.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.00k | £24.00k | £27.50k | £30.00k | £30.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 NOVEMBER 1985 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 22 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING THE HISTORY AND CURRENT ACTIVITIES OF PEACE MOVEMENTS THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL FACILITIES INCLUDING PUBLICATIONS, FILMS, DISPLAYS AND THE CREATION OF A NATIONAL PEACE MUSEUM. B. TO PROVIDE FOR THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISEASE WHEREVER THE SAME MAY OCCUR. C. TO WORK TOWARDS ENABLING ALL PEOPLE TO ENJOY THEIR HUMAN RIGHTS AS SET OUT IN THE UNITED NATIONS DECLARATION OF HUMAN RIGHTS D. TO PROMOTE THE UNDERSTANDING AND PRACTICE OF NON VIOLENT RESOLUTION OF CONFLICTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Postwood Green
Hertford Heath
Hertford
SG13 7QJ
- Ffôn:
- 01992 416442
- E-bost:
- gerald.drewett@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window