Hanes ariannol THE RUBIN FOUNDATION CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £3.00m | £1.08m | £89.85k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.70k | £907.29k | £812.27k | £856.13k | £842.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50m | £2.94m | £1.00m | N/A | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.65k | £62.18k | £78.92k | N/A | £120.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £659.70k | £901.79k | £792.99k | N/A | £842.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £5.50k | £19.28k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.35k | £2.40k | £2.40k | N/A | £5.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £651.35k | £899.39k | £790.59k | N/A | £747.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £5.50k | £19.28k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.