Hanes ariannol NER YISROEL EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 327078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £647.94k £475.69k £563.13k £560.75k £565.82k
Cyfanswm gwariant £777.49k £472.73k £488.46k £551.84k £564.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £395.04k N/A £416.55k £374.30k £357.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £4.51k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £157.71k N/A £60.67k £83.13k £102.90k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £95.20k N/A £85.91k £98.81k £105.72k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £777.49k N/A £488.46k £551.84k £564.68k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.46k N/A £2.55k £1.54k £1.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £79.37k N/A £34.12k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0