Hanes ariannol LLOYDS BANK FOUNDATION FOR THE CHANNEL ISLANDS
Rhif yr elusen: 327113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £905.01k | £890.78k | £892.27k | £802.69k | £901.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £982.57k | £1.07m | £1.19m | £833.66k | £974.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £874.36k | £868.29k | £868.69k | £778.65k | £849.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.65k | £22.49k | £23.58k | £24.04k | £47.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £973.40k | £1.06m | £1.17m | £822.29k | £963.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.16k | £12.31k | £13.65k | £11.37k | £10.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.82k | £0 | £22.17k | £32.92k | £28.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £929.93k | £1.06m | £1.07m | £789.38k | £791.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.16k | £12.31k | £13.65k | £11.37k | £10.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.