ymddiriedolwyr LLOYDS BANK FOUNDATION FOR THE CHANNEL ISLANDS
Rhif yr elusen: 327113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Paul Holvey | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Adele Louise Bohlen | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Hana Elizabeth Plesk | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
David Robert Pirouet | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Poppy Josephine Caitlin Murray | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Philippa Jane Stahelin | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Brian Anthony Heath MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Neil Fellows | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Tracey Johnson | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.