Ymddiriedolwyr ENGINEERING INTEGRITY SOCIETY
Rhif yr elusen: 327121

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Yates | Cadeirydd | 21 June 2016 |
|
|
||||
Amir Ebrahim Chahardehi | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Connor Bligh | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Martin Cockrill | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Dr Hollie Louise Cockings | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Jamie Shenton | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Stephen Payne | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Dr Spencer Pendrell Jeffs | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Alexander Thomas O'Neill | Ymddiriedolwr | 05 January 2020 |
|
|
||||
Keith John Vickers | Ymddiriedolwr | 05 January 2019 |
|
|
||||
Dr Peter Bailey | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
David Gerald Fish | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
David Frederick Ensor | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
Graham Hemmings | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 01 October 2000 |
|
|
||||
EDWIN ROBERT CAWTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.