THE T I F TOD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 327286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Established to make grants for charitable purposes usually within the Merseyside and Wirral Area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £4,430
Cyfanswm gwariant: £222

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Rhagfyr 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LCVS Ymddiriedolwr
THE FELLOWSHIP FARM GUEST HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PILKINGTON JONES CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE RICHARD BEHREND CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TAVENER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN AND SHENAGH NORMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MRS F M KAYE-KRZECZKOWSKI CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUTCLIFFE FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEREK AND CHRIS BUNTING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE EMERALD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TOPAZ CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANBER FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE HARDING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FULTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS R J BRADLEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHONE NO.2 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MISS A M HARDING'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR ANDREW MARTIN TRUST FOR YOUNG PEOPLE
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHITLOCK BLUNDELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS M J CUNNAH'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHEBA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DAVID FRYER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CAROLINE TOD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUSAN BIBBY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHARPLES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUSHWORTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CECIL TAYLOR FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE B R JARDINE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN BEHREND FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MRS E C LANCELEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET E MOSS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
UW GIVING
Derbyniwyd: Ar amser
THE M E HAWKES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DOVE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE M J RIDGES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ADAM C I NAYLOR CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED TRUSTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILLIAM EDMONDS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE MUSHROOM FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE R CHRISTOPHER NAYLOR (HARRIET) FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PENELOPE JONES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHINLATTER FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SANSAW AND HARDWICKE CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT ORR CRICHTON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE R CHRISTOPHER NAYLOR (THOMAS) FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LIVERPOOL AUXILIARY PENSION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT DAVIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE R H HOBHOUSE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE STANDFIELD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HENRY BIRCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE TREFULA TRUST FUND (PREVIOUSLY THE G E TREGONING FUND)
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN NILSEN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LIVERPOOL DISPENSARIES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE N L ARTHURSON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE NEIL JONES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MACAMISH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LESLIE BIBBY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE J A SHONE MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
J B BIBBY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE DAVID LEWIS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
SIR HARRY PILKINGTON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
HARVEY-HUGHES JONES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRIAN JAMES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SELWYN-LLOYD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
R G HETHERINGTON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
H J RAWLINGS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DAVID AND RUTH BEHREND FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE AGED WOMEN'S PENSIONS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE A L GRANT 1ST CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD BIBBY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANDREW JONES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PETER BIBBY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUSHWORTH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLAIRE MCKEEVER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
H B BICKET CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GEORGETTE WRIGHT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOODLANDS POETIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KITCHEN TABLE CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Jane Lucy Tod Ymddiriedolwr
THE HEMBY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHESHIRE COUNTY LAWN TENNIS ASSOCIATION YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES BUCHANAN TOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JONATHAN ALAN TOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.67k £4.78k £3.95k £4.03k £4.43k
Cyfanswm gwariant £21.38k £239 £197 £201 £222
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 02 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 25 Mai 2022 25 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
151 DALE STREET
LIVERPOOL
L2 2AH
Ffôn:
01512275177
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael