Hanes ariannol THE LAWRANCE MESSER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327305
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 17/11/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.21k | £12.88k | £51.06k | £9.53k | £9.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.71k | £8.49k | £17.24k | £16.13k | £23.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.