RETT SYNDROME ASSOCIATION UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rett Syndrome is a complex neurological condition, genetic in origin, resulting in profound multiple learning and physical disabilities. We offer telephone support/counselling, & local peer support groups . We fund research & seek to maintain momentum towards eventual cure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- RETT SYNDROME ASSOCIATION U K - R S A U K (Enw gwaith)
- RETT UK (Enw gwaith)
- UK RETT SYNDROME ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.78k | £326.16k | £322.30k | £494.23k | £335.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.36k | £311.96k | £346.41k | £477.85k | £415.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 11 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 02 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 22 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 12 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 12 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 NOVEMBER 1995,1 NOVEMBER 1997,16 OCTOBER 2004 & 17 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CARE, WELFARE, TREATMENT AND ADVANCEMENT OF PERSONS SUFFERING FROM RETT SYNDROME; TO SUPPORT, SUSTAIN AND ASSIST THOSE CARING FOR RETT SYNDROME SUFFERERS WHETHER THEY BE PARENTS, CARERS OR PROFESSIONALS; TO PROMOTE GREATER UNDERSTANDING OF THE SYNDROME; AND TO PROMOTE RESEARCH INTO CAUSES AND EFFECTS OF RETT SYNDROME AND TO DISSEMINATE OR PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window