Hanes ariannol THE HARLEA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 327324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.80k £11.63k £26.46k £10.39k £113.97k
Cyfanswm gwariant £25.44k £12.69k £27.75k £13.60k £15.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A