THE ASSOCIATION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF ANOMALOUS PHENOMENA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide education and training to the public, offering training days and courses throughout the year as well as online training via our website. We also provide technical assistance and charitable funding for scientific research projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 265787 SURVIVAL JOINT RESEARCH COMMITTEE TRUST
- 13 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- A S S A P (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Hardman | Ymddiriedolwr | 08 May 2025 |
|
|
||||
Stephen John Hume | Ymddiriedolwr | 02 May 2025 |
|
|
||||
Roy Wilcox | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Sherna Denise Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Pilkington | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Kristian Lander | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||
David Ball | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Lee Daniel Norton | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
William Eyre | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
Steve Parsons | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Norie Anne MILES | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.12k | £6.58k | £16.69k | £21.63k | £25.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.56k | £6.68k | £8.37k | £21.43k | £24.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 07 Mai 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Mai 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Mai 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 18TH NOVEMBER 1986 AS AMENDED 24 NOVEMBER 2007. as amended on 01 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY OBTAINING, STORING AND PROCESSING AND DISTRIBUTING INFORMATION CONCERNING THOSE AREAS OF HUMAN EXPERIENCE AND OBSERVED PHENOMENA FOR WHICH THERE IS NOT GENERAL EXPLANATION AT PRESENT AND TO CONDUCT RESEARCH AND INVESTIGATIONS INTO SUCH PHENOMENA AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63/66 Hatton Garden
Fifth Floor Suite 23
London
EC1N 8LE
- Ffôn:
- 020 8798 3981
- E-bost:
- secretary@assap.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window