Ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF ANOMALOUS PHENOMENA
Rhif yr elusen: 327422

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Hume | Ymddiriedolwr | 02 May 2025 |
|
|
||||
Roy Wilcox | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Sherna Denise Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Pilkington | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Kristian Lander | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||
David Ball | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Lee Daniel Norton | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
William Eyre | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
Steve Parsons | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Norie Anne MILES | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.